刘中伯任宜宾市委书记 王铭晖不再兼任 2016-06-16 09:04:50 来源:川报观察
川报观察客户端记者 颜婧
6月16日上午,宜宾市召开全市领导干部大会,会议宣读省委决定:刘中伯任中共宜宾市委委员、常委、书记,副省长王铭晖不再兼任中共宜宾市委书记、常委、委员。省委常委、组织部长范锐平出席会议并讲话。
刘中伯,1962年11月生,四川仪陇人。大学文化,在职研究生。1980年8月参加工作,1983年1月加入中国共产党。
1995年9月至1997年3月任四川省仪陇县人民政府副县长;
1997年4月至2001年8月任中共四川省仪陇县委常委、副县长;
2001年8月至2002年10月任四川省南充市水利局局长、党组书记;
2002年10月任中共四川省蓬安县委书记;
2006年10月任中共四川省委组织部副部长;
2012年11月任四川省招商引资局党组书记、局长。
(简历来源中国经济网)
|